冯鸣,男,汉族,1958年4月出生,河南省济源人,1976年9月参加工作,1985年6月加入中国共产党,郑州大学中文系汉语言文学专业毕业,文学学士。
1976.09-1978.03 河南省新乡市郊区北站乡下乡知青
1978.03-1981.12 郑州大学中文系汉语言文学专业学习
1982.01-1983.11 河南人民广播电台工商部编辑
1983.11-1989.01 河南广播电视新闻中心广播新闻处工商组编辑、副组长、组长
1989.01-1998.07 河南广播电视新闻中心广播新闻处副处长、河南人民广播电台台长助理兼新闻部主任
1998.07-2001.03 河南人民广播电台副台长(其间:1999.03-1999.07在河南省委党校第24期中青班学习)
2001.03-2004.02 河南省人民广播电台总编辑、副台长
2004.02-2006.12 河南省信阳市委常委、宣传部长
2006.12-2011.09 河南省信阳市委常委、秘书长
2011.09- 河南省信阳市委常委、副市长